Hanes ariannol THE KING'S CHURCH (RINGWOOD)

Rhif yr elusen: 801431
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £53.90k £53.38k £68.44k £56.99k £54.59k
Cyfanswm gwariant £40.53k £51.66k £60.26k £48.14k £53.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A