ymddiriedolwyr THE SIMON DIGBY (SHERBORNE) MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 801462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Henry Geoffrey Crabb | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Christopher Mark Wills Kippax | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
SURESH JEGANATHAN | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Cllr Frances Margaret Crossman | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|||||
Vaughan Coleridge - Matthews | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
William Taylor | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Carling | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
MARIA WINGFIELD DIGBY | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|||||
KENELM EDWARD WINGFIELD DIGBY | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
|||||
Cllr Jill Warburton | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|||||
ROBIN LEGG | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
Juliet Pentolfe | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
MRS SUSAN GREENE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN ALBERT ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.