Hanes ariannol THE BARRY AND PEGGY HIGH FOUNDATION

Rhif yr elusen: 801518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.46m £700.29k £2.62m £2.80m £2.30m
Cyfanswm gwariant £203.61k £761.74k £1.36m £1.85m £1.73m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £28.30m £560.00k £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £498.24k £0 £135.25k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £157.31k £140.29k £2.12m £2.54m £2.16m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £261.40k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £203.61k £761.74k £789.29k £1.06m £1.02m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £786.96k £712.06k
Gwariant - Llywodraethu £4.56k £4.56k £4.93k £19.10k £4.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £680.00k £460.00k £997.00k £980.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £40.76k £35.56k
Gwariant - Arall £0 £0 £570.89k £0 £0