ymddiriedolwyr ESSEX BRIDLEWAYS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 801530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Meneer | Cadeirydd | 09 November 2023 |
|
|
||||
Karen Smith | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Sandra Deeran | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Alison Power | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
BRENDA HATCH | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||
LISA GUY | Ymddiriedolwr | 08 December 2013 |
|
|
||||
DENISE DILLON | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|||||
ALISON CRAIGMILE | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||
JANET ARTHUR | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
||||
LOUISE FULLER | Ymddiriedolwr | 05 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.