Hanes ariannol THE BRANDON TRUST
Rhif yr elusen: 801571
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.12m | £55.26m | £60.36m | £63.00m | £68.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.36m | £53.91m | £56.57m | £63.02m | £73.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £47.85m | £54.03m | £52.28m | £55.93m | £67.51m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.65k | N/A | £2.05m | £2.22m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £217.66k | £138.82k | £2.13m | £132.59k | £264.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £270.11k | £285.40k | £120.82k | £418.12k | £573.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £51.57m | £54.73m | £58.09m | £62.14m | £67.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.02k | £42.32k | £10.71k | £0 | £18.00k | |
|
Incwm - Arall | £27.83k | £64.88k | £11.02k | £313.58k | £114.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £23.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £49.93m | £53.29m | £55.66m | £60.43m | £72.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £276.64k | £267.12k | £211.82k | £322.62k | £516.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £72.56k | £33.29k | £39.46k | £43.40k | £47.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £161.92k | £351.91k | £702.70k | £2.27m | £323.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.