THE BRANDON TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Brandon Trust exists to improve lifestyles, opportunities and deliver greater independence for people with learning disabilities. At heart we are about places to live, life skills, jobs and educational opportunities for individuals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£76,256,000
Roddion a chymynroddion | £296.00k | |
Weithgareddau elusennol | £74.65m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £90.00k | |
Arall | £1.22m |
Cyfanswm gwariant:
£76,787,000
Codi arian | £676.00k | |
Weithgareddau elusennol | £75.89m | |
Arall | £221.00k |
£913,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £74,646,000 o 44 gontract(au) llywodraeth a £9,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £897.00k | |
Gwariant elusennol | £75.89m |
Codi arian a Arall Gwariant | £897.00k | |
Gwariant elusennol | £75.89m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £382.00k |
Pobl

2398 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1085949 CHILDRENS PLAYLINK
- 17 Mai 1989: Cofrestrwyd
- THE BUTTRESS TRUST (Enw blaenorol)
- THE BUTTRESS TRUST LTD (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK STUPPLES | Cadeirydd | 18 June 2021 |
|
|||||
Dr Peter Goyder | Ymddiriedolwr | 27 September 2024 |
|
|
||||
Simon Timothy Wall | Ymddiriedolwr | 27 September 2024 |
|
|
||||
Rachel Jones | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Onyinyechi Akudo Ijeabalum Jombo-Ofo | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
John Bryant | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Dr Alison Tavare | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Dr Leigh Russell Griffin | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Dr Claire Saoirse Elizabeth Feehily | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
David Mark Francis | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.26m | £60.36m | £63.00m | £68.48m | £76.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.91m | £56.57m | £63.02m | £73.25m | £76.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £54.03m | £52.28m | £55.93m | £67.51m | £74.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.05m | £2.22m | N/A | £9.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £138.82k | £2.13m | £132.59k | £264.00k | £296.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £285.40k | £120.82k | £418.12k | £573.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £54.73m | £58.09m | £62.14m | £67.51m | £74.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.32k | £10.71k | £0 | £18.00k | £90.00k | |
|
Incwm - Arall | £64.88k | £11.02k | £313.58k | £114.00k | £1.22m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £23.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £53.29m | £55.66m | £60.43m | £72.41m | £75.89m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £267.12k | £211.82k | £322.62k | £516.00k | £676.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.29k | £39.46k | £43.40k | £47.74k | £156.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £351.91k | £702.70k | £2.27m | £323.00k | £221.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.09m | £4.67m | £5.20m | £5.22m | £5.48m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.31m | £4.12m | £9.66m | £9.50m | £10.29m | |
|
Cyfanswm asedau | £14.78m | £17.70m | £14.54m | £10.70m | £10.45m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£806.00k | -£1.10m | -£869.00k | £26.00k | £190.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.68m | £3.17m | £5.63m | £7.21m | £7.37m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/08/2001 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 10/03/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/03/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/08/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/06/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/01/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 FEB 2018
Gwrthrychau elusennol
TO BENEFIT THE PUBLIC BY THE PROVISION OF RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF ANY FORM OF LEARNING, PHYSICAL, OR SENSORY DISABILITY OR MENTAL ILLNESS, THIS RELIEF BEING PROVIDED BY ALL FORMS OF SUPPORT TO ENABLE THEM TO LIVE THE LIVES THEY CHOOSE, AND IN PARTICULAR, BY SUPPORT IN THE HOME, BY SUPPORT IN THE COMMUNITY AND IN THE WORKPLACE AND BY THE PROVISION OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE AVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Draycott House
Great Park Road
Almondsbury Business Centre
Bristol
BS32 4QH
- Ffôn:
- 01179077200
- E-bost:
- info@brandontrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window