ymddiriedolwyr THE BRANDON TRUST
Rhif yr elusen: 801571
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK STUPPLES | Cadeirydd | 18 June 2021 |
|
|||||
Onyinyechi Akudo Ijeabalum Jombo-Ofo | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Rachel Jones | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
John Bryant | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Dr Alison Tavare | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Preeti Lakhmichand Sadarangani | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
Dr Leigh Russell Griffin | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Mark Colin Bramwell | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Dawn Angela Matthews-Smith | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
David Mark Francis | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Dr Claire Saoirse Elizabeth Feehily | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.