Hanes ariannol TAVISTOCK COMMUNITY CHURCH TRUST

Rhif yr elusen: 801576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £34.00k £50.17k £48.06k £54.75k £63.12k
Cyfanswm gwariant £29.19k £28.44k £22.74k £30.10k £35.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.30k N/A N/A