ymddiriedolwyr THE RICHMOND THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 801610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Poxon | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Mary Pollard | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Claire McCormack | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Suzanne Bird | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Euan Shearer | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Claire Dixon | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|||||
Bleddyn Phillips | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
Samantha Trinder | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
Ruth Glick | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
|
||||
Karin Gartzke | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.