TRETHURGY SOCIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide recreational events for the people of Trethurgy and surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 January 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 06 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVERBYN PARISH COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/01/2020 | 14/01/2021 | 14/01/2022 | 14/01/2023 | 14/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.42k | £1.50k | £6.23k | £3.59k | £3.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.73k | £2.33k | £9.24k | £4.15k | £4.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 14 Ionawr 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Ionawr 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Ionawr 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Ionawr 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Ionawr 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 14TH DECEMBER 1990.
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF TRETHURGY AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS, OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
TRETHURGY AND SURROUNDING DISTRICTS AS DEFINED IN DEED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Friary
Trethurgy
St. Austell
PL26 8YF
- Ffôn:
- 01726852369
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window