ymddiriedolwyr THE NALANDA TRUST
Rhif yr elusen: 801632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ksantikara Alexander Green | Cadeirydd | 22 November 2023 |
|
|||||
Ursula Regine Gramann | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Eve Lear | Ymddiriedolwr | 10 October 2021 |
|
|
||||
Jonathan Turnbull | Ymddiriedolwr | 10 October 2021 |
|
|
||||
Sara Burns | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Sharon Margaret Reed | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Michael Ward | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
JOHN ROBIN COOPER | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
GUY PATRICK REDMOND | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.