Hanes ariannol YOUNG PEOPLE CORNWALL
Rhif yr elusen: 801688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.50m | £1.58m | £1.41m | £1.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.43m | £1.37m | £1.28m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £578.16k | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £433.81k | £578.16k | N/A | £1.19m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.71k | £1.13k | £24.60k | £23.08k | £1.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.29m | £1.50m | £1.56m | £1.38m | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £300 | £427 | £1.66k | £467 | £3.50k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.43m | £1.37m | £1.28m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.67k | £9.19k | £9.90k | £13.21k | £14.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.