RENT-A-ROLE DRAMA SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
i. To promote the education of young people under the age of twenty-five through the medium of drama ii. To relieve those persons with special needs through the medium of drama iii. To promote the education of young people in the art and science of theatre and drama iv. To work with disadvantaged individuals and communities using theatre as a tool for social change
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
- Dinas Plymouth
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
- Torbay
Llywodraethu
- 08 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
- BARBICAN THEATRE (Enw gwaith)
- THE BARBICAN THEATRE, PLYMOUTH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Leslie Tatam | Cadeirydd | 09 July 2018 |
|
|||||||
Amanda Lee | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||||
Michelle James | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||||
Stuart Tulloch Thomas | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||||
Gina Small | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £838.58k | £412.96k | £674.98k | £489.52k | £414.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £789.45k | £469.77k | £584.89k | £571.88k | £479.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £34.00k | £333.51k | £27.60k | £25.38k | £20.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.07k | N/A | £22.23k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.80k | N/A | £56.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £802.17k | N/A | £595.39k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £543 | N/A | £769 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £734.44k | N/A | £529.55k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.78k | N/A | £54.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £1.34k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £1.23k | N/A | £1.34k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 173 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 173 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Mawrth 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Mawrth 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1ST DECEMBER 1988 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 12 FEB 2001, AND 14/03/2005
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF TWENTY-FIVE THROUGH THE MEDIUM OF DRAMA. (B) TO RELIEVE THOSE PERSONS WITH SPECIAL NEEDS THROUGH THE MEDIUM OF DRAMA. (C) TO PROMOTE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE ART AND SCIENCE OF THE THEATRE AND DRAMA
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BARBICAN THEATRE
CASTLE STREET
PLYMOUTH
PL1 2NJ
- Ffôn:
- 01752242014
- E-bost:
- info@barbicantheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window