THE KATHLEEN AND SIDNEY LINKINS MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gives financial help to people over 60 years and in need of care and attention and comfort and unable through straightened circumstances to make provision for themselves. Gives to other charities for the benefit of such people. Restricted area south of South Downs centred on Chichester.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 04 Mehefin 1990: Cofrestrwyd
- KATHLEEN AND SYDNEY LINKINS MEMORIAL TRUST (Enw blaenorol)
- THE KATHLEEN AND SYDNEY LINKINS MEMORIAL TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simonne Fellowes | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
RICHARD JOHN HAMMOND | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|||||
MR Howard Bottomley | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.39k | £26.82k | £28.62k | £32.18k | £33.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.30k | £14.97k | £14.72k | £22.02k | £23.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 07 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 07 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 12 Mawrth 2021 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 12 Mawrth 2021 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED AT WINCHESTER 28TH MAY 1988 VARIED BY SCHEME OF CHARITY COMMISSIONERS DATED 2ND MAY 1990. AS AMENDED BY SCHEME DATED 8 FEBRUARY 2006.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF ANY PERSONS WITHIN THE CITY OF CHICHESTER AND THE ADJOINING PARISHES OF APPLEDRAM DONNINGTON AND LAVANT AND THE AREA KNOWN AS FISHBOURNE WITHIN THE PARISH OF BOSHAM WHO ARE OVER THE AGE OF 60 YEARS AND WHO ARE IN NEED OF CARE, ATTENTION AND COMFORT AND UNABLE THROUGH STRAITENED CIRCUMSTANCES TO MAKE PROVISION FOR THEMSELVES.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BARLEY
FORDWATER ROAD
CHICHESTER
WEST SUSSEX
PO19 6PR
- Ffôn:
- 01243528603
- E-bost:
- k.osterploh@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window