Dogfen lywodraethu The Cathedrals Group of Universities
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/01/1988 AS AMENDED ON 02/11/1989 AS AMENDED ON 10/03/1990 AS AMENDED ON 21/11/2000 AS AMENDED ON 20/11/2008 AS AMENDED ON 29/11/2012 AS AMENDED ON 21/11/2013 AS AMENDED ON 30/10/2014 AS AMENDED ON 12/11/2015 AS AMENDED ON 24 NOV 2016 as amended on 28 Mar 2023 as amended on 22 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
To advance and develop higher education in the Church Universities, Universities with Church Foundations and other Universities admitted into membership of the Cathedrals Group and to support the Churches’ continuing role in higher education
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.