CREATION SCIENCE MOVEMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Creation Science Movement exists to promote the biblical doctrine of Creation and to discuss the ethical and scientific implications of the scriptural account of Creation. We do this via mailings of a journal and pamphlets, by lectures and debates in churches, colleges and in public broadcasts, and through DVDs, CDs and books. We run a permanent exhibition on The Hard, Portsmouth PO1 3DT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
- C S M (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Edward Broadberry | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Christopher John Wainwright | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
David John Shires BSc | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.52k | £81.32k | £89.59k | £62.80k | £168.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.31k | £67.15k | £108.83k | £277.37k | £263.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 05 Awst 2020 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 05 Awst 2020 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10TH FEBRUARY 1989 SUPPLEMENTAL DEED DATED 26 FEBRUARY 1999
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AS REVEALED IN HOLY SCRIPTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Creation Science Movement
5 Brayford Square
LONDON
E1 0SG
- Ffôn:
- 0123456789
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window