Hanes ariannol BILL BROWN'S CHARITABLE SETTLEMENT OF 1989

Rhif yr elusen: 801756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £625.21k £495.43k £591.37k £464.86k £533.15k
Cyfanswm gwariant £4.00m £1.26m £409.94k £472.22k £586.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A £0 N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £625.21k N/A £591.37k N/A £533.15k
Incwm - Arall £0 N/A £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.74m N/A £164.05k N/A £237.84k
Gwariant - Ar godi arian £256.27k N/A £245.89k N/A £348.38k
Gwariant - Llywodraethu £11.89k N/A £58.15k N/A £71.59k
Gwariant - Sefydliad grantiau £3.67m N/A £105.90k N/A £166.25k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £256.27k N/A £245.89k N/A £348.38k
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A £0