CHRISTIAN VOCATIONS LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Christian Vocations exists to help encourage individuals explore and use their God-given gifts in life and service. This is done through (i) providing quality resources, information and vocational advice especially in relation to Christian charity work in the UK and worldwide, and (ii) working with Christian charities and churches in personnel recruitment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1081966 EVANGELICAL MISSION ASSOCIATION
- 14 Gorffennaf 1989: Cofrestrwyd
- 02 Mawrth 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- CHRISTIAN VOCATIONS (Enw gwaith)
- THE CHRISTIAN SERVICE CENTRE LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.07k | £181.33k | £159.60k | £157.69k | £145.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.91k | £184.82k | £177.54k | £168.55k | £164.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 26 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 07 Mai 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 25 Mehefin 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 29 Mehefin 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 21 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 16 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 02 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 05 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 11 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 11 Gorffennaf 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 JUNE 1989 AS AMENDED ON 21 MAY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window