THE BRIDGE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objects (the Objects) are: To advance the education of the students of The Bridge London Trust by providing and assisting in the provision of resources and equipment not funded by DFE/ESFA or Local Authority grants. To promote activities which support The Trust in offering a broad and balanced curriculum and care for pupils of different abilities between the ages of 5 and 19.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 07 Medi 1989: Cofrestrwyd
- ROSEMARY PARENT STAFF ASSOCIATION (ALSO KNOWN AS ROSEMARY SCHOOL PARENT/STAFF ASSOCIATION) (Enw blaenorol)
- THE BRIDGE SCHOOL (ISLINGTON) PARENT STAFF ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Morrissey | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||
Harold Reid | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Dr PENNY BARRATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.90k | £46.48k | £36.54k | £37.78k | £171.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.59k | £1.66k | £42.49k | £113.57k | £10.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 04 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 04 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 09 Chwefror 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 09 Chwefror 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/04/1989 AS AMENDED ON 11/03/2003 AS AMENDED ON 26/03/2008 AS AMENDED ON 22/11/2013
Gwrthrychau elusennol
A. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE BRIDGE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION FOR FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY) B. FOSTER MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL C. ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE BRIDGE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING IT.
Maes buddion
THE BRIDGE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O The Bridge MAT
251 Hungerford Road
LONDON
N7 9LD
- Ffôn:
- 020 769 1000
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window