Hanes ariannol HARTING WAR MEMORIAL PLAYING FIELD

Rhif yr elusen: 801941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.20k £5.07k £4.67k £5.34k £8.89k
Cyfanswm gwariant £5.95k £4.17k £5.01k £5.66k £5.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A