THE FRIENDS OF MOUNT VERNON CENTRE FOR CANCER TREATMENT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Hillingdon
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 16 Awst 1989: Cofrestrwyd
- 17 Rhagfyr 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE FRIENDS OF MOUNT VERNON TUMOUR AND RADIOTHERAPY CENTRE AT MOUNT VERNON HOSPITAL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.02k | £23.84k | £9.15k | £25.89k | £46.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.14k | £3.91k | £59.08k | £21.63k | £95.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 25 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 19 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 19 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 19 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 25 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 25 Hydref 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 28 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 28 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 11 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 23 Ionawr 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10TH MAY 1989 AS AMENDED 18TH SEPTEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS OF THE TUMOUR & RADIOTHERAPY CENTRE AT MOUNT VERNON CENTRE FOR CANCER TREATMENT WHO ARE SICK AND GENERALLY SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID CENTRE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window