Hanes ariannol PREMIERQUOTE LIMITED
Rhif yr elusen: 801957
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £1.11m | £1.06m | £1.01m | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £633.03k | £768.00k | £788.99k | £846.43k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £70.00k | £70.00k | £70.00k | £70.00k | £70.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £841.08k | £1.04m | £986.11k | £935.43k | £953.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.06k | £7.90k | £19.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £470.16k | £622.52k | £639.88k | £716.92k | £904.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £142.91k | £135.91k | £146.76k | £129.20k | £153.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.93k | £0 | £15.75k | £16.93k | £9.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £450.23k | £0 | £624.14k | £700.00k | £894.94k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £141.06k | £122.21k | £147.54k | |
|
Gwariant - Arall | £19.97k | £9.57k | £2.35k | £306 | £1.07k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.