ymddiriedolwyr THE NORFOLK GARDENS TRUST
Rhif yr elusen: 801984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW THOMAS MARTIN | Cadeirydd | 26 April 2014 |
|
|||||||
Louise Rice | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||
JAMES MARCUS WARREN | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Hilary Talbot | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Roger Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||||
Susan ROE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||||
Karen Elizabeth MOORE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||
Sally Louise BATE | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||||
GRAHAM INNES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.