Hanes ariannol THE SIR JAMES BLACK SCHOLARSHIP TRUST

Rhif yr elusen: 802012
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012
Cyfanswm Incwm Gros £565 £211 £0 £0 £26
Cyfanswm gwariant £2.04k £2.06k £1.20k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A