Hanes ariannol ROTHAMSTED RESEARCH LIMITED
Rhif yr elusen: 802038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.56m | £32.45m | £35.47m | £36.28m | £39.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.13m | £33.10m | £31.14m | £32.35m | £33.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.85m | £31.65m | £34.52m | £14.16m | £28.65m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £703.00k | £398.00k | £172.00k | £352.00k | £436.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £31.71m | £31.65m | £35.13m | £35.89m | £39.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £120.00k | £107.00k | £40.00k | £39.00k | £241.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £290.00k | £128.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £36.92m | £33.04m | £31.03m | £32.34m | £33.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £111.00k | £58.00k | £116.00k | £11.00k | £8.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £80.00k | £87.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £103.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.