GUILD OF ONE-NAME STUDIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance the education of the public in one-name studies (defined as research into the genealogy and family history of all persons with the same surname and its variants). Promote the preservation and publication of the resultant data and to maximise its accessibility to interested members of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Awstria
- Barbados
- Canada
- De Affrica
- Denmarc
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Thai
- Hwngari
- Ireland
- Israel
- Kuwait
- Malta
- Monaco
- Philipinas
- Portiwgal
- Sbaen
- Seland Newydd
- Singapore
- Sweden
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
Llywodraethu
- 13 Mawrth 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1197944 GUILD OF ONE-NAME STUDIES CIO
- 21 Medi 1989: Cofrestrwyd
- 13 Mawrth 2025: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.38k | £66.98k | £101.52k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.24k | £51.07k | £216.68k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 06 Medi 2024 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 14 Mai 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 07 Chwefror 2022 | 160 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 19 Ionawr 2022 | 141 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MAY 1987 AS AMENDED 2 SEPTEMBER 1989, 9 MAY 1992, 9 JULY 1994, 22 APRIL 1995, 30 MARCH 1996, 7 DECEMBER 1996 AND 8 APRIL 2006. as amended on 21 Nov 2015
Gwrthrychau elusennol
A. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ONE-NAME STUDIES, THIS BEING DEFINED FOR PURPOSE OF THIS CONSTITUTION AS RESEARCH INTO THE GENEALOGY AND FAMILY HISTORY OF ALL PERSONS WITH THE SAME SURNAME AND ITS VARIANTS B. TO PROMOTE THE PRESERVATION AND PUBLICATION OF THE RESULTANT DATA, AND TO MAXIMISE ITS ACCESSIBILITY TO INTERESTED MEMBERS OF THE PUBLIC
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window