THE SOCIETY OF THE WORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society of the Work aims at the advancement of religion in accordance with the Roman Catholic faith, the advancement of education and the relief of poor, aged or infirm persons. It concentrates on promoting the work of Saint John Henry Newman and is the custodian of The College where Newman lived from 1842 to 1846, keeping it open almost daily, free of charge, to members of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 1989: Cofrestrwyd
- THE SOCIETY OF THE WORK THE FRIENDS OF THE COLLEGE AT NEWMAN'S LITTLEMORE (Enw gwaith)
- THE SOCIETY OF THE WORK WITH INTERNATIONAL CENTRE OF NEWMAN FRIENDS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Shrimpton | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
Rev Martin Deak | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Tobias Edward Hamilton Bellhouse | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Sr Monika Mader | Ymddiriedolwr | 19 March 2016 |
|
|
||||
Professor Robert Joseph Clarke | Ymddiriedolwr | 18 April 2015 |
|
|
||||
SR BIANCA FEUERSTEIN | Ymddiriedolwr | 08 October 2011 |
|
|
||||
SR INGRID SWINNEN | Ymddiriedolwr | 08 October 2011 |
|
|
||||
MICHAEL GEORGE PITT-PAYNE FCA | Ymddiriedolwr | 31 March 2003 |
|
|
||||
SR BIRGIT DECHANT | Ymddiriedolwr | 12 April 2001 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £313.41k | £40.67k | £37.71k | £220.77k | £42.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.03k | £65.89k | £68.42k | £86.52k | £92.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11TH SEPTEMBER 1989
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE ROMAN CATHOLIC FAITH. (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION. (C) THE RELIEF OF POOR AGED OR INFIRM PERSONS AND IN PARTICULAR THE TRUSTEES MAY TAKE SUCH STEPS AS THEY SHALL THINK FIT TO PUBLISH AND OTHERWISE MAKE KNOWN THE WORKS AND TEACHINGS OF CARDINAL JOHN HENRY NEWMAN
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AMBROSE COTTAGE
9 COLLEGE LANE
LITTLEMORE
OXFORD
OX4 4LQ
- Ffôn:
- 01865779743
- E-bost:
- littlemore@newman-friends.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window