ymddiriedolwyr SOUTHEND PIER MUSEUM FOUNDATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 802105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Simon Watts | Cadeirydd | 03 April 2019 |
|
|||||
Steven Alan Brown | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
CAROLE ANN MULRONEY | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|||||
Martin Webb | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Garry James Stickland | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Richard Brown | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Christopher Charles Hebden MBE | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.