ymddiriedolwyr THE SAMUEL COURTAULD TRUST
Rhif yr elusen: 802109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hochhauser KC | Cadeirydd | 01 December 2019 |
|
|||||||
Simon Tony Pryke | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||||
Charmian Caines | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|||||||
Ina De | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||||
Mark Nicholas Hamilton Hoffman | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
Professor Rosalind Polly Blakesley | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
Sally Osman | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|||||||
Charles Booth-Clibborn | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||||
Lord John Browne | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Lara Barton | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
||||||
Henry Legge KC | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||||
PROFESSOR ROGER EMERY | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.