THE INTERNATIONAL GUILD OF KNOT TYERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote and teach the skills-craft of knotting and associated crafts to members of the public (retired groups -WI, youth groups-scouts, guides, army/sea cadets). We hold a library of knot books for reference, for public use. We publish (quarterly) a knotting magazine. We maintain a website including a forum for information exhange including tutorials.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 1989: Cofrestrwyd
- I G K T (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE SANDREY | Ymddiriedolwr | 10 May 2024 |
|
|
||||
Suzanne Lindsay Pennison | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Peter Hennessey | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Lynne Mandy Hudson | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
Timothy John Martin | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
David Bodger | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|
||||
Dr Colin Russell Byfleet | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.53k | £36.02k | £38.25k | £41.38k | £40.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.67k | £22.15k | £26.30k | £37.96k | £33.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Tachwedd 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Tachwedd 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTIONAL RULES ADOPTED ON 22 APRIL 1989 AS AMENDED ON 8 MAY 1993 AND 8 MAY 2010. as amended on 06 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE STUDY AND PRACTICE OF THE ART, CRAFT AND SCIENCE OF KNOTTING, PAST AND PRESENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tower House
The Square
Talgarth
BRECON
Powys
LD3 0BW
- Ffôn:
- 01874711829
- E-bost:
- secretary@igkt.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window