Ymddiriedolwyr THE DANCE SCHOLARSHIP TRUST

Rhif yr elusen: 802165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicola Westbury Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Genevieve Ualani Gorham Ymddiriedolwr 05 October 2024
Dim ar gofnod
Lewis Hobbs Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Liberty Rose Watts Ymddiriedolwr 17 September 2022
Dim ar gofnod
Bethan May Watson Ymddiriedolwr 11 September 2021
Dim ar gofnod
Nigel Hammett Ymddiriedolwr 26 September 2015
Dim ar gofnod
Dorian Crone Ymddiriedolwr 24 October 2012
Dim ar gofnod