YOUNG RISERS PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Young Risers provides term time only pre-school alliance provision for 2-5 year olds, Monday to Friday, 9am-3pm. The setting is registered for government funding for all 3 year olds, and for 2 year olds from low income families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £90,522 o 40 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Caint
Llywodraethu
- 30 Hydref 1989: Cofrestrwyd
- YOUNG RISERS ACCREDITED PRE-SCHOOL (Enw blaenorol)
- YOUNG RISERS PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hayley Smith | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||
Chelsea Rowlands | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||
Emma Lavelle | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||
Sarah Penfold | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||
Faye Miller | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.40k | £96.96k | £103.21k | £107.65k | £112.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.25k | £74.84k | £101.01k | £143.77k | £123.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.22k | £77.05k | £90.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mawrth 2024 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mawrth 2024 | 149 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Medi 2023 | 310 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Medi 2023 | 310 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 FEB 1988 AS AMENDED ON 08 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE BY: A. PROVIDING SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY, IN WHICH PARENTS HAVE THE RIGHT TO TAKE PART. B. ENCOURAGE OTHER CHARITABLE ACTIVITIES THROUGH WHICH PARENTS MAY HELP THE CHILDREN. C. FURTHERING THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL PLAYGROUPS ASSOCIATION.
Maes buddion
ISTEAD RISE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Young Risers Pre-School
Annexe of
Istead Rise Primary School
Downs Road
Istead Rise
Kent
- Ffôn:
- 01474 832205
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window