Hanes ariannol THE ROTARY CLUB OF CHELMER BRIDGE TRUST FUND
Rhif yr elusen: 802192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.74k | £21.18k | £32.94k | £13.11k | £12.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.70k | £20.25k | £32.70k | £12.98k | £11.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.