Dogfen lywodraethu BRITISH EXPLORING SOCIETY
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/08/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/02/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/01/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/01/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/08/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE BY PROVIDING INSPIRATIONAL, CHALLENGING, SCIENTIFIC EXPEDITIONS TO REMOTE, WILD ENVIRONMENTS AND SO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF THEIR CONFIDENCE, TEAMWORK, LEADERSHIP AND SPIRIT OF ADVENTURE AND EXPLORATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.