ymddiriedolwyr BRITISH EXPLORING SOCIETY
Rhif yr elusen: 802196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Greasley | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Lindsay Selmes | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
James Smith | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Richard Walton | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Timothy Mark Passingham | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Mark Christopher Fawcett | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Dr Claire Royston | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
James Hopkinson | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
David Frank Tilston | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Rahul Nath Moodgal | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
Carolyn Young | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.