FRIENDS OF THE ABBEY JMI SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of pupils at the school by providing and assisting in the provision of facilities for education at the school (not normally provided by the LEA).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Harriet Clarissa Toon | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Annie Sitton | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Rebecca Jane Murduck | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Natalie McEvoy | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.65k | £16.78k | £28.65k | £38.58k | £32.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.87k | £15.44k | £15.84k | £12.02k | £19.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Tachwedd 2020 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 27 Tachwedd 2020 | 150 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH SEPTEMBER 1989 AS AMENDED 18TH SEPTEMBER 2000 AS AMENDED ON 13 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LEA).
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF ABBEY JMI SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Abbey C of E V A Primary School
Grove Road
ST. ALBANS
AL1 1DQ
- Ffôn:
- 01727851802
- E-bost:
- friends@abbey.herts.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window