Hanes ariannol GREEK ANIMAL RESCUE (UK )
Rhif yr elusen: 802243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £965.92k | £487.23k | £321.91k | £806.57k | £613.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £462.04k | £482.96k | £507.65k | £537.30k | £600.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £939.89k | N/A | N/A | £765.76k | £577.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £25.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.83k | N/A | N/A | £38.41k | £10.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £201 | N/A | N/A | £2.40k | £281 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £660.16k | N/A | N/A | £458.95k | £333.03k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £443.65k | N/A | N/A | £537.30k | £593.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.38k | N/A | N/A | £0 | £7.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £2.87k | £825 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.