ymddiriedolwyr THE FESTIVAL PLAYERS, CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 802284
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Lucas | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Matthew Brown | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Helena Cornu | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Ana Christina Sanderson | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Frances Watson | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Catriona Clarke | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
Dr SUSAN SADEK | Ymddiriedolwr | 23 October 2015 |
|
|
||||
Oliver Fisher | Ymddiriedolwr | 01 October 2009 |
|
|
||||
Suzanne Emerson | Ymddiriedolwr | 01 October 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.