Hanes ariannol THE C J M CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 802325
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.63k | £49.47k | £45.77k | £503.60k | £228.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.95k | £49.88k | £46.08k | £68.86k | £62.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £435.43k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £285.43k | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £30.38k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £37.78k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £68.16k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £700 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.03k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £65.13k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £700 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.