ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE SPAFFORD CHILDREN'S CENTER OF JERUSALEM
Rhif yr elusen: 802351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK SPENCER-NAIRN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sophia Lopresti | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Connie Musallam | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Sara Bristow | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|||||
DAVID CAUSER | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Kim Ingleby | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Susan Mary Partridge | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Pippa Sentance | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
Rosie Ingleby | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
DOUGLAS SPENCER-NAIRN | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
BECKETT VESTER | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
JACOB DAJANI | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
|
||||
LADY DJEMILA LOVELL COPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICK VESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABIR TUQAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAID SHEHADEH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TESSA INGLEBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR AHMED MASSOUD MD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.