'SIGNALS' ESSEX MEDIA CENTRE LTD

Rhif yr elusen: 802376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Signals provides the opportunity for everyone to participate in media production. Through courses, exhibition, and projects. This work encourages participation & understanding & develops technical & personal skills.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £208,384
Cyfanswm gwariant: £163,718

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex
  • Norfolk
  • Suffolk
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Chwefror 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SIGNALS (Enw gwaith)
  • SIGNALS MEDIA ARTS (Enw gwaith)
  • COLCHESTER FILM AND VIDEO WORKSHOP LTD (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DEBORAH ANN ROOME Cadeirydd
Dim ar gofnod
Rebecca Winward Ymddiriedolwr 19 March 2025
Dim ar gofnod
Mei-Fung Greenhalgh Ymddiriedolwr 04 December 2024
Dim ar gofnod
Sarah Jane Davies Ymddiriedolwr 04 December 2024
Dim ar gofnod
Amy Katherine Cotterill Ymddiriedolwr 11 May 2022
Dim ar gofnod
Jonathan Saward Ymddiriedolwr 26 September 2019
Dim ar gofnod
Julien Mery Ymddiriedolwr 25 September 2019
Dim ar gofnod
Derek Wotton Ymddiriedolwr 25 September 2019
Citizens Advice Braintree & South Essex Limited
Derbyniwyd: Ar amser
Nic Blower Ymddiriedolwr 25 July 2019
GREENSTEAD COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £175.28k £121.84k £151.28k £171.35k £208.38k
Cyfanswm gwariant £164.57k £124.77k £147.51k £147.73k £163.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £23.56k £4.16k N/A £20.76k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £40.30k £58.70k £4.40k £1.75k £600

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 01 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 01 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 06 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 05 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
VICTORIA CHAMBERS
ST RUNWALD STREET
COLCHESTER
CO1 1HF
Ffôn:
01206 580950