Ymddiriedolwyr THE BRITISH PARALYMPIC ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 802385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Daniel Roderick Villaret Brooke Cadeirydd 01 April 2025
Dim ar gofnod
Sophie Margaret Christiansen Ymddiriedolwr 15 May 2025
Dim ar gofnod
Michael William Cavendish Ymddiriedolwr 15 May 2025
Dim ar gofnod
Timothy Philip Hollingsworth Ymddiriedolwr 15 May 2025
Dim ar gofnod
Sally Hancock Ymddiriedolwr 11 February 2022
Dim ar gofnod
Fred Hargreaves OBE Ymddiriedolwr 30 November 2021
Dim ar gofnod
Helene Raynsford Ymddiriedolwr 20 November 2019
THE DISABILITY SPORTS DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Ross Ymddiriedolwr 15 October 2019
BRITISH OLYMPIC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Kate Adams Ymddiriedolwr 26 March 2019
Dim ar gofnod
Anna Wafula Strike Ymddiriedolwr 07 November 2018
Dim ar gofnod
Helen Rowbotham Ymddiriedolwr 07 November 2018
Dim ar gofnod
Christopher John Brown Ymddiriedolwr 01 November 2018
Dim ar gofnod