THE FERNSIDE SCHOLARSHIP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting families who are experiencing financial hardship whilst at the School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Surrey
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 312041 PARKSIDE SCHOOL TRUST
- 27 Tachwedd 1989: Cofrestrwyd
- 21 Gorffennaf 2021: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.19k | £3.12k | £347 | £4.11k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.27k | £22.75k | £0 | £4.07k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Mawrth 2021 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 23 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 28 Mawrth 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27TH OCTOBER 1989
Gwrthrychau elusennol
ADVANCING THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE INCLUDING BUT WITHOUT LIMITATION ASSISTING WHETHER BY INTEREST FREE LOAN PAYMENT OF SCHOOL FEES OR OTHERWISE TO EDUCATE PUPILS AT PARKSIDE SCHOOL, STOKE D'ABERNON, SURREY ("PARKSIDE SCHOOL") WHOSE EDUCATION MIGHT OTHERWISE BE CURTAILED BY REASON OF FINANCIAL DIFFICULTIES OF THE PERSONS OTHERWISE RESPONSIBLE FOR THEIR SCHOOL FEES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window