Hanes ariannol CHARITY OF FREDERICK EDMUND GUNTRIP

Rhif yr elusen: 802516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.84k £11.79k £13.10k £13.46k £14.11k
Cyfanswm gwariant £10.33k £10.08k £10.79k £12.22k £14.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A