STREET SCENE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide treatment for people suffering from past or present addiction to drugs and/or alcohol. This is mostly residential treatment, however we do also offer a limited service for people living in the community. We also provide supported accommodation and after-care services. Although we are based in Bournemourth and Southampton we take clients from all over England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Ionawr 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Martindale | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Tessa Corner | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Patrick Gormley | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Sharon Louise Leonard | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
LORD Timothy George Douglas Howson-Green | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66 | £63 | £9.00k | £6.93k | £12.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48 | £58 | £7.02k | £5.66k | £12.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 19 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 19 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Awst 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Mehefin 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 15 Mehefin 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Mehefin 2022 | 411 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED THE 7TH NOVEMBER 1989 AS AMENDED BY SCHEME OF 21 OCTOBER 2005
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION PARTICULARLY AMONG YOUNG PEOPLE ABOUT ALL MATTERS RELATING TO DRUG ABUSE. (II) TO RELIEVE AND REHABILITATE PERSONS WHO ARE SUFFERING OR HAVE SUFFERED FROM DRUG ADDICTION OR OTHER FORMS OF ADDITICTION.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Streetscene
108 Cobham Road
Ferndown Industrial Estate
WIMBORNE
BH21 7PQ
- Ffôn:
- 01202540337
- E-bost:
- tim@streetscene.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window