STAPLEHURST UNDER FIVE PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 802551
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 359 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objective of the Staplehurst Under Five Playgroup is to enhance the development and education of the children primarily under statutory school age by offering appropriate play facilities and training courses for the staff, encouraging the study of the needs of such children and adhereing to and furthering the aims of the Pre-school learning Alliance.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022

Cyfanswm incwm: £56,314
Cyfanswm gwariant: £60,132

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Ionawr 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Laura Brown Ymddiriedolwr 21 September 2023
Dim ar gofnod
Abigail Jones Ymddiriedolwr 21 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Jonathan Gammon Ymddiriedolwr 14 May 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
Cyfanswm Incwm Gros £48.25k £47.36k £49.96k £55.80k £56.31k
Cyfanswm gwariant £51.91k £50.68k £45.51k £53.02k £60.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £37.92k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 359 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 359 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 20 Mehefin 2023 20 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 25 Mehefin 2023 25 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 25 Mehefin 2022 25 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 25 Mehefin 2022 25 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 20 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 20 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 29 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 29 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Staplehurst Under 5 Playgroup
Staplehurst Village Centre
2 High Street,Staplehurst
TONBRIDGE
Kent
TN12 0BJ
Ffôn:
07792 938947