ymddiriedolwyr FLITWICK WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 802599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAINE MURPHY | Cadeirydd | 12 April 2022 |
|
|
||||
Janet Chopping | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Deborah Stevens | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Mary Jane Rogers | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
NICOLA ANDERSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Christine Bowsher | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
Dawn Glenister | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
PENELOPE SPRINGALL | Ymddiriedolwr | 18 February 2013 |
|
|
||||
MARION STREET | Ymddiriedolwr | 18 February 2013 |
|
|
||||
SYLVIA BRIDGET EASTWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.