ymddiriedolwyr THE INSTITUTE OF AGRICULTURAL MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 802635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Anthony Price | Cadeirydd | 15 October 2015 |
|
|
||||
Wiiliam Oliver | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Simon Richard Haley | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|||||
John Alexander Balfour | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Daniel Jones | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Timothy Andrew Cotterill | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Russell Hall | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Oliver Scott | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Professor David Roberts | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Mark Allison Yearsley | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Graham Redman | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Mark Suthern | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
Professor Matt Lobley | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
Thomas Louis Brunt | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||
JOHN ANTHONY GILES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY DAVID ALEXANDER BRIGSTOCKE MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.