QUILTERS PARENT TEACHER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
School fetes, shopping trips, disco's, inflatable afternoons, ball
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 19 Ionawr 1990: Cofrestrwyd
- QUILTERS P T A (Enw gwaith)
- QUILTERS JUNIOR AND INFANTS SCHOOLS SOCIETY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiina Tanav | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Caroline Teresa Warner | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Emma Ball | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Terence Benjamin Wood | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Louise Nicole Blyth | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.80k | £120.18k | £85.86k | £49.26k | £111.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.44k | £109.34k | £102.41k | £45.39k | £73.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 306 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 306 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Chwefror 2025 | 590 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Chwefror 2025 | 590 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2024 | 633 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2024 | 633 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Tachwedd 2020 | 149 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Tachwedd 2020 | 149 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES AND CONSTITUTION ADOPTED 1970 AS AMENDED 27 SEPTEMBER 1983 AND 19 OCTOBER 1993 as amended on 23 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOLS BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOLS (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Quilters Junior School
Laindon Road
BILLERICAY
Essex
CM12 9LD
- Ffôn:
- 07946324859
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window