Hanes ariannol THE F GLENISTER WOODGER TRUST
Rhif yr elusen: 802642
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.95m | £1.53m | £1.80m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £375.06k | £1.86m | £1.00m | £959.34k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.50m | £1.95m | £1.53m | £1.80m | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £279.69k | £1.72m | £829.71k | £786.56k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £95.37k | £139.64k | £174.51k | £172.77k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.31k | £22.39k | £25.30k | £31.11k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £255.38k | £0 | £804.42k | £755.45k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £95.37k | £0 | £174.51k | £172.77k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.